Hanes ariannol THE RUTH SCHNEIDER MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 1046215
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2012 30/04/2013 30/04/2014 30/04/2015 30/04/2016
Cyfanswm Incwm Gros £2.16k £8.67k £2.38k £8.53k £3.53k
Cyfanswm gwariant £5.73k £6.93k £4.16k £6.91k £6.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A