Ymddiriedolwyr MARINA RECREATION CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1046817

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK HUGHES | Cadeirydd | 29 April 2018 |
|
|
||||
DAVID ROBINSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
DEREK GRAYDON | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
CHRISTINE MAYES | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
JOAN ASKEY | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
ANGELA TARBOTTON | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
GARY FENTON | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
KEITH WILES | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
JOHN RAMSDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.