Hanes ariannol MARCHES FAMILY NETWORK

Rhif yr elusen: 1047075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £219.33k £203.85k £268.71k £209.78k £324.58k
Cyfanswm gwariant £244.84k £188.45k £203.32k £218.75k £263.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £35.00k £27.79k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.67k £25.78k £904 N/A N/A