ymddiriedolwyr THE ABBEY ROAD CENTRE
Rhif yr elusen: 1047314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Wynn Jones | Cadeirydd | 06 December 2023 |
|
|
||||
Aled Griffiths | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Paul John Rowlinson Cllr | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Catrin Wager | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL MARTIN | Ymddiriedolwr | 15 October 2010 |
|
|
||||
LEONARD JOHN JONES | Ymddiriedolwr | 12 November 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.