Hanes ariannol SOUTHEND VINEYARD

Rhif yr elusen: 1047393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £371.61k £452.20k £313.68k £362.28k £278.64k
Cyfanswm gwariant £368.67k £327.90k £373.27k £421.93k £348.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.19k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £62.63k £76.85k £10.37k N/A £22.50k