Ymddiriedolwyr EVERTON PRIMARY SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1047531

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1561 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Kirbyshaw | Cadeirydd | 21 April 2012 |
|
|
||||
Paula Hadley | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|
||||
Mark Guest | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
Katy Caroline Moss | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
Mark Fallon | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
ALISON BOWERS | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|
||||
ANTHONY HERCOCK | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|
||||
ALISON FOSTER | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|
||||
SARAH ATWELL | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|
||||
RICHARD EVERS | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|
||||
Paul Higginbottom | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
MICHELLE MAHONEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.