Hanes ariannol THE WOODLANDS ACADEMY (SCARBOROUGH) FUND

Rhif yr elusen: 1047866
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £9.88k £47.12k £17.35k £11.62k £15.20k
Cyfanswm gwariant £22.18k £63.27k £26.05k £14.49k £10.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £1.14k