Hanes ariannol HOLY TRINITY CE JUNIOR SCHOOL (RIPON) SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1047997
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £24.12k £25.95k £22.78k £36.89k £0
Cyfanswm gwariant £23.89k £33.71k £14.66k £32.41k £14.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A