Hanes ariannol PEMBROKESHIRE CARE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1048218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £669.59k | £699.98k | £664.53k | £839.59k | £900.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £656.73k | £686.52k | £579.29k | £751.53k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £300.88k | £308.92k | £320.08k | £322.87k | £313.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £276.01k | £321.66k | £269.14k | £414.43k | £440.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.44k | £4.60k | £10.77k | £23.89k | £49.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £66.49k | £62.66k | £65.15k | £69.51k | £86.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £596.48k | £630.57k | £581.22k | £737.30k | £753.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.19k | £2.15k | £2.13k | £1.71k | £1.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £5.26k | £7.18k | £9.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £656.73k | £686.52k | £579.29k | £751.53k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.90k | £38.65k | £12.92k | £12.07k | £12.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.