Hanes ariannol KINGSTEIGNTON SENIOR CITIZENS CLUB

Rhif yr elusen: 1048657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.67k £1.41k £24.10k £23.61k £23.79k
Cyfanswm gwariant £19.29k £5.50k £21.42k £19.68k £36.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.20k N/A N/A