Hanes ariannol COVENTRY ROUND TABLE CHARITABLE TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1048799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.38k £16.88k £45.11k £33.79k £22.45k
Cyfanswm gwariant £31.78k £9.66k £49.12k £25.46k £27.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A