Hanes ariannol THE NORMAN LOCKYER OBSERVATORY SOCIETY

Rhif yr elusen: 1048807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.67k £27.17k £46.72k £37.39k £28.06k
Cyfanswm gwariant £26.82k £22.37k £25.38k £29.37k £31.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.10k £12.87k £1.25k £399