Hanes ariannol RIDDINGS COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1048956
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2012 | 28/02/2013 | 28/02/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.21k | £18.48k | £18.98k | £16.72k | £21.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.27k | £23.62k | £19.85k | £20.76k | £18.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.