Ymddiriedolwyr ST. CATHERINE'S C OF E PRIVATE NURSERY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1048973
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Acreman | Cadeirydd | 08 May 2014 |
|
|
||||
Carly Szemiako | Ymddiriedolwr | 30 August 2022 |
|
|
||||
Lynette Bell | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Amanda Griggs | Ymddiriedolwr | 20 February 2013 |
|
|
||||
Kerry O'Rourke | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
Kealey White | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Leigh Davies | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.