Hanes ariannol PARENTS TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION OF HARROWBY INFANT SCHOOL

Rhif yr elusen: 1049486
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1034 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £5.14k £4.04k £3.94k £1.64k £825
Cyfanswm gwariant £2.02k £1.28k £4.55k £2.07k £779
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A