Hanes ariannol FRANK TAYLOR MEMORIAL TRUST FOR SURGICAL RESEARCH

Rhif yr elusen: 1049495
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021
Cyfanswm Incwm Gros £150 £7 £18 £14.82k £5
Cyfanswm gwariant £1.84k £2.24k £2.45k £3.52k £8.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A