Hanes ariannol ST. DOMINICS PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1050082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.88k | £114.83k | £108.39k | £115.50k | £121.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.15k | £108.83k | £102.99k | £129.23k | £124.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £112.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.