Hanes ariannol RAYMOND CURTIS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1050295
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2010 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014
Cyfanswm Incwm Gros £7.78k £11.22k £5.23k £4.25k £2.25k
Cyfanswm gwariant £6.99k £8.08k £8.03k £5.02k £5.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A