Hanes ariannol HARBY C E PRIMARY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1050497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £39.73k £2.92k £45.19k £30.65k £33.11k
Cyfanswm gwariant £42.56k £5.76k £21.67k £37.88k £20.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A