Hanes ariannol THE INTERNATIONAL FIRST BORN CHURCH OF THE LIVING GOD

Rhif yr elusen: 1050593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £92.23k £64.08k £68.65k £88.12k £89.99k
Cyfanswm gwariant £75.70k £20.69k £58.58k £61.16k £127.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A