Hanes ariannol NEW LIFE CHRISTIAN CHURCH (WESTERN VALLEY )IN FELLOWSHIP WITH ASSEMBLIES OF GOD

Rhif yr elusen: 1050652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.80k £32.03k £30.27k £91.61k £71.49k
Cyfanswm gwariant £25.60k £32.14k £20.34k £61.56k £91.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.17k £6.59k N/A £61.27k £34.30k