Hanes ariannol SWANSEA NHS TRUST ENDOWMENT FUNDS

Rhif yr elusen: 1050866
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £1.90m £1.83m £2.37m £2.47m £1.64m
Cyfanswm gwariant £1.68m £1.54m £2.32m £3.75m £2.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £2.10m £1.45m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £233.00k £190.00k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £135.00k £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £986.00k £352.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £3.70m £2.42m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £2.00k £2.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £26.00k £26.00k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0