Dogfen lywodraethu SUTTON COLDFIELD GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS PARENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1050942

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 SEPTEMBER 1995 AS AMENDED 13TH OCTOBER 1999, 31 OCTOBER 2001, 22 OCTOBER 2003 AND 4 MARCH 2010. as amended on 08 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.