Hanes ariannol FINCHES PRE-SCHOOL, FINCHAMPSTEAD

Rhif yr elusen: 1051084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £67.86k £54.58k £54.08k £66.00k £69.92k
Cyfanswm gwariant £56.70k £49.64k £52.38k £60.89k £69.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £48.06k £58.47k