ymddiriedolwyr THE GANTRY YOUTH THEATRE
Rhif yr elusen: 1051240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Grant | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Moccia | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
Robert David Butler | Ymddiriedolwr | 07 July 2018 |
|
|
||||
Debra Jefferis | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Selina Fay Read | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Amanda Jane welch | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.