ymddiriedolwyr WANZA SAMAJ U.K.
Rhif yr elusen: 1051458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amratlal Makwana | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Bhagwanji Naran Nandha | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
LILADHAR MOHANLAL SHIKOTRA | Ymddiriedolwr | 07 May 2017 |
|
|
||||
VANRAJ DEVJI CHAVDA | Ymddiriedolwr | 16 May 2013 |
|
|
||||
MANILAL CHHAGANLAL BORKHATARIA | Ymddiriedolwr | 15 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.