ymddiriedolwyr NEW LIFE CHRISTIAN CENTRE
Rhif yr elusen: 1051832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Dingle | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Charlotte Hindle | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Joan Eaves | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Peter Eaves | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Pauline Street | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
JIMMY NOWAB | Ymddiriedolwr | 18 July 2012 |
|
|
||||
ALICE MANN | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|||||
GLEN THRELFALL | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
||||
DEREK WICK | Ymddiriedolwr | 22 June 2011 |
|
|
||||
JUNE WICK | Ymddiriedolwr | 22 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.