Hanes ariannol ST CATHARINE'S UNDER FIVES

Rhif yr elusen: 1051904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.07k £55.68k £43.84k £64.33k £53.69k
Cyfanswm gwariant £47.82k £45.96k £54.74k £58.33k £61.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £15.00k N/A £7.85k N/A