Ymddiriedolwyr THE GATE CHURCH (PRUDHOE)

Rhif yr elusen: 1052138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Egbert Boonstra Cadeirydd 01 September 2016
Dim ar gofnod
Gemma Davison Ymddiriedolwr 19 November 2024
Dim ar gofnod
David Foster Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Simon Hobson Ymddiriedolwr 12 February 2022
Dim ar gofnod
Ruth Bowler Ymddiriedolwr 26 September 2019
Dim ar gofnod
Margaret Boonstra Ymddiriedolwr 31 January 2017
Dim ar gofnod