Hanes ariannol HAIDAKHANDI SAMAJ (UK)

Rhif yr elusen: 1052150
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £84 £84 £5.16k £10.61k £7.48k
Cyfanswm gwariant £0 £8.36k £350.88k £6.79k £3.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £584 N/A