Hanes ariannol RENEW CHURCH

Rhif yr elusen: 1052530
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Cyfanswm Incwm Gros £169.91k £210.08k £208.54k £205.83k £274.17k
Cyfanswm gwariant £159.77k £247.83k £223.42k £195.54k £167.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £3.71k N/A £23.58k