Hanes ariannol NEW LIFE PENTECOSTAL CHURCH

Rhif yr elusen: 1052768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £26.76k £238.54k £20.36k £29.18k £40.10k
Cyfanswm gwariant £24.86k £32.57k £31.75k £31.75k £27.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A