Hanes ariannol THE JOHN AND DAISY GARROD MEMORIAL CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1052848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.88k £1.68k £5.90k £1.62k £3.15k
Cyfanswm gwariant £0 £6.65k £0 £7.51k £1.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A