Hanes ariannol HUTTON RUDBY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1052930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.39k £10.78k £57.46k £60.76k £6.89k
Cyfanswm gwariant £51.78k £16.62k £43.37k £98.44k £7.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A