Hanes ariannol BRIGSTOCK LATHAM'S SCHOOL PARENTS AND FRIENDS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1053054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/10/2018 | 10/10/2019 | 10/10/2020 | 10/10/2021 | 10/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.85k | £6.39k | £7.58k | £3.10k | £1.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.95k | £8.58k | £4.04k | £2.44k | £448 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.