Hanes ariannol SLEAFORD AND DISTRICT FURNITURE RECYCLING PROJECT

Rhif yr elusen: 1053977
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018
Cyfanswm Incwm Gros £81.96k £77.17k £70.28k £59.05k £55.74k
Cyfanswm gwariant £88.01k £87.42k £79.97k £84.31k £77.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 £0