Hanes ariannol TRINITY SCHOOL ASSOCIATION (TAUNTON)

Rhif yr elusen: 1054178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.51k £1.27k £5.82k £6.91k £5.20k
Cyfanswm gwariant £9.37k £2.17k £2.67k £6.56k £3.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A