Hanes ariannol AYLESBURY WOMEN'S AID

Rhif yr elusen: 1054308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £859.82k £933.40k £910.35k £973.18k £1.06m
Cyfanswm gwariant £840.08k £837.40k £888.70k £968.27k £1.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £638.62k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £651.74k £681.28k £664.85k £650.05k
Incwm o roddion a chymynroddion £7.51k £791.62k £735.34k £770.28k £822.41k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £850.24k £140.89k £174.76k £201.22k £224.04k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.49k £156 £129 £1.42k £5.03k
Incwm - Arall £584 £735 £117 £257 £7.50k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £840.08k £837.40k £888.70k £968.27k £1.03m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £70.03k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0