Hanes ariannol PARENTS AND FRIENDS OF SUNNYMEDE SCHOOLS

Rhif yr elusen: 1054511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.03k £8.60k £3.08k £21.63k £21.22k
Cyfanswm gwariant £20.35k £15.33k £5.06k £11.27k £12.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A