Ymddiriedolwyr MILLBROOK VILLAGE HALL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1054600

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Watkins | Cadeirydd | 03 December 2015 |
|
|
||||
JOHN EVENS | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Florencia Alvarado Torres | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Geraldine Keating | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Lesley Hiscox | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Tony Phillips | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Tania Morris | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Lauren Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ROGER PETER BEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN WILLIAM SIMMONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.