Hanes ariannol ST EDWARDS CHURCH SCHOOL PARENT TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1054726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.25k £2.33k £8.31k £8.31k £4.80k
Cyfanswm gwariant £7.92k £2.80k £5.45k £5.45k £9.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A