Hanes ariannol BRAMPTON COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1054920
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 30/09/2011 30/09/2012
Cyfanswm Incwm Gros £312.73k £313.16k £332.99k £627.06k £0
Cyfanswm gwariant £310.77k £307.67k £332.52k £636.84k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £1.54k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £328.64k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £296.88k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £449.12k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £293 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £187.43k N/A