Hanes ariannol UTKINTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1055175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.46k £14.26k £3.36k £10.40k £15.33k
Cyfanswm gwariant £5.73k £7.13k £6.29k £16.27k £17.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.90k N/A £2.67k £1.36k