Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN GLAN-Y-FFERI

Rhif yr elusen: 1055237
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £7.25k £12.40k £11.33k £6.71k £9.03k
Cyfanswm gwariant £9.37k £10.22k £8.74k £11.23k £9.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A