ymddiriedolwyr FRIENDS OF GREAT SHELFORD PARISH CHURCH
Rhif yr elusen: 1055432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert William Doel | Cadeirydd | 26 May 2021 |
|
|
||||
The Revd Dr Julie Mary Norris | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Dr John Stanton | Ymddiriedolwr | 03 October 2021 |
|
|
||||
Simon White | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|||||
Dr Joanne Staines | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Trevor Ronald Ward | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Francis M Clifford | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Gillian Scahill | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Dr Anthony John Cooper | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Meg Wilding | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
David Wilding | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Richard Graham Landon | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.