Hanes ariannol ULEY UNDER 5'S PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1055461
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.04k | £35.01k | £42.25k | £50.82k | £37.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.93k | £36.98k | £37.81k | £38.64k | £37.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £23.36k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £37.51k | £29.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.