Hanes ariannol THE BROMLEY (TURPINGTON LANE) COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1055729
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £4.59k £4.76k £3.72k £3.85k £3.91k
Cyfanswm gwariant £3.40k £2.80k £2.48k £3.10k £3.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A