Ymddiriedolwyr FRIENDS OF KIRKLEY HALL
Rhif yr elusen: 1055903

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENID SAINT | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||
BLANCHE ROSA HARRIS JOHNSON | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Jenefer Bell | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Eileen Isobel Smith | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Geraldine Patricia Bates | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Stella Yvonne Cochrane | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Paul Morrison | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
MARGARET SURTEES | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
JOHN HUNTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.