Hanes ariannol TORBAY ISLAMIC CENTRE

Rhif yr elusen: 1056312
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.59k £21.98k £26.84k £30.98k £74.46k
Cyfanswm gwariant £26.54k £16.75k £28.76k £22.64k £100.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A