Hanes ariannol THE PET SHOP GIRLS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1056359
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 18/01/2011 18/01/2012 18/01/2013 18/01/2014 18/01/2015
Cyfanswm Incwm Gros £16.67k £13.63k £14.60k £11.83k £16.41k
Cyfanswm gwariant £22.93k £17.30k £11.50k £12.91k £22.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0